2007-07-18: Geschäftsführer: Dwehus, Jörn Johann, Ahnsbeck, *21.11.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-08-04: Geschäftsanschrift: Warmbüchenstraße 3, 30159 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhrmeier, Bernd, Assessor, Hannover.
2015-04-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Beewen, Heino Dirk, Hülsede, *01.08.1964.
2017-03-16: Bestellt als Geschäftsführer: Beewen, Heino, Lauenau, *01.08.1964; Brachtendorf, Helmut, Bonn, *19.10.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Dwehus, Jörn Johann, Ahnsbeck, *21.11.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Stegemann, Steffen, Hannover, *08.07.1967. Prokura erloschen: Beewen, Heino Dirk, Hülsede, *01.08.1964.Es wurde eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.
2018-11-08: Geändert, nun: Geschäftsführer: Beewen, Heino, Lauenau, *01.08.1964; Brachtendorf, Helmut, Bonn, *19.10.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-12-03: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2019-05-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Deicke, Stephan, Hannover, *29.09.1972.