2009-01-22: Geschäftsanschrift: Alter Elbdeich 112 b, 21217 Seevetal. Bestellt als Geschäftsführer: Weynen, Heinz Peter, Winsen/Luhe, *29.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-12-20: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Auf dem Brenneick 16 a, 21220 Seevetal.
2016-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Hagen, Gunter, Seevetal, *23.09.1944; Hagen, Marlies, Seevetal, *15.02.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Weynen, Kerstin, Seevetal, *03.03.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-09-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Weynen, Kerstin, Glüsingen, *03.03.1976.
2022-06-09: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bei den Kämpen 4, 21220 Seevetal. Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Weynen, Heinz Peter, Seevetal OT Ramelsloh, *29.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.