2007-02-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Aitken, Andrew Robert, Bishampton, Worchestershire, England, *07.06.1963; Barnes, John Christopher, West Midlands/England, *04.10.1957; Hearn, Roger George, West Midlands/England, *14.09.1947; Regulla, Silvia, Zweibrücken, *22.10.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Teichert, Carsten, Köln, *14.03.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-02-27: Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. Neue Firma: Lanner Simulation Technology GmbH.