2012-04-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Verwoerd, Paul F.C.M., LK Bilthoven/NL, *23.02.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Tuschak, Michael Andreas, Mössingen, *12.05.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tuschak, Michael Andreas, Mössingen, *12.05.1966. Bestellt: Geschäftsführer: Sijtsema, Petrus Joannes Josephus Maria, Vleuten/Niederlande, *23.03.1960.
2014-11-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dietrich, Christoph, Haibach, *28.09.1973.
2016-03-08: Bestellt: Geschäftsführer: Koppen de Neve, Daan, CB Oegstgeest / Niederlande, *05.02.1976. Ausgeschieden: Geschäftsführer: den Ottolander, Martin, Rotterdam / Niederlande, *25.10.1959. Personendaten ergänzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zapf, Rainer, Großwallstadt, *12.10.1956.