2012-02-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Heine, Helmut, Gronau. Bestellt als Geschäftsführer: Söllner, Dirk, Schellerten, *15.01.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-28: Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Schellerten beschlossen. Sitz verlegt, nun: Schellerten. Neue Geschäftsanschrift: Imkerstraße 9, 31174 Schellerten.
2021-01-27: Sitz verlegt, nun: Hemmingen. Neue Geschäftsanschrift: Hoher Holzweg 28, 30966 Hemmingen. Der Sitz ist nach Hemmingen verlegt.