2014-01-09: Nicht mehr Vorstand: Buß, Andreas, Kaufmann, Lehrte.
2014-04-03: Die Hauptversammlung vom 24.03.2014 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens), Ziffer 7 (Hauptversammlung) und Ziffer 8 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. Ergänzter Unternehmensgegenstand: Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art, insbesondere die Beteiligung an der Laurens Spethmann Holding Aktiengesellschaft & Co. KG und die Führung der Geschäfte dieser Gesellschaft.
2014-04-16: Die Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde zum Handelsregister eingereicht.
2015-09-23: Bestellt als Vorstand: Niclassen, Johannes, Hamburg, *11.10.1965, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2016-01-19: Bestellt als Vorstand: Schatz, Hans-Ulrich, Egestorf, *31.03.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Spethmann, Michael, Kaufmann, Jesteburg.
2016-08-04: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2016-12-05: Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hedderich, Markus, Hamburg, *09.12.1965; Niclassen, Johannes, Hamburg, *11.10.1965; Schatz, Hans-Ulrich, Egestorf, *31.03.1967; Spethmann, Joachim, Hamburg, *08.12.1957, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2017-08-02: Nicht mehr Vorstand: Spethmann, Joachim, Hamburg, *08.12.1957. Bestellt als Vorstand: Sandrock, Martina, Hamburg, *23.04.1960.
2017-10-17: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2017-11-27: Nicht mehr Vorstand: Schatz, Hans-Ulrich, Egestorf, *31.03.1967.
2018-05-29: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-05-30: Nicht mehr Vorstand: Sandrock, Martina, Hamburg, *23.04.1960. Bestellt als Vorstand: Spethmann, Michael, Asendorf, *11.01.1960.
2018-10-15: Bestellt als Vorstand: Wagener, Lars, Vallendar, *17.02.1969.
2018-12-17: Geändert, nun: Vorstand: Spethmann, Michael, Asendorf, *11.01.1960; Wagener, Lars, Vallendar, *17.02.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-15: Nicht mehr Vorstand: Spethmann, Michael, Asendorf, *11.01.1960.
2019-06-12: Nicht mehr Vorstand: Hedderich, Markus, Hamburg, *09.12.1965. Bestellt als Vorstand: Osegowitsch, Christoph, Bonn, *28.04.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-24: Nicht mehr Vorstand: Niclassen, Johannes, Hamburg, *11.10.1965. Bestellt als Vorstand: Steinbach, Ingo, Köln, *16.07.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-07-24: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.