2014-07-02: Firma: Le Labo Barbetriebs UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: c/o Rainmaking Loft, Charlottenstraße 2, 10969 Berlin; Gegenstand: Betrieb einer Bar und eines Cafés und Durchführung von Veranstaltungen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Stamm- bzw. Grundkapital: 1.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 1.
Plantener, Aaron, *05.01.1988, Göppingen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 04.06.2014
2017-01-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Plantener, Aaron; Geschäftsführer: 2.
Anschütz, Rebecca, *11.12.1989, Eisenach
2017-07-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Anschütz, Rebecca; Geschäftsführer: 3.
Koch, Denis, *05.05.1988, Berlin
2019-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Koch, Denis; Geschäftsführer: 4.
Murzin, Nikolay, *01.01.1977, Berlin
2019-05-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Murzin, Nikolay; Geschäftsführer: 5.
Agricola, Jurriaan, *27.11.1977, Berlin
2020-09-11: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelöst.