2010-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Gabriel, Markus, Kirchheim unter Teck, *14.02.1977; Weiss, Jürgen, Göppingen, *25.02.1955. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Lechner, Rudi, Heiningen, *25.07.1939, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Weiss, Jürgen, Göppingen, *25.02.1955.
2021-08-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Lechner, Rudi, Heiningen, *25.07.1939.