2013-01-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2012. Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 10, 85235 Odelzhausen. Gegenstand des Unternehmens: Handel und Vertrieb von Leder, Lederwaren, Fellen, Maschinen der lederverarbeitenden Industrie und sonstiger Nebenprodukte. Stammkapital: 30.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Reinke, Jörg, München, *20.02.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Götzberger, Nikolaus, Altfraunhofen, *04.06.1969; Hofmann, Hans, Pöcking, *17.05.1944.
2015-08-11: Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2015 hat die Änderung der §§ 7 und 6 (Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen.
2019-12-20: Bestellt: Geschäftsführer: Götzberger, Nikolaus, Altfraunhofen, *04.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Götzberger, Nikolaus, Altfraunhofen, *04.06.1969.
2021-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2021 hat die Änderung der §§ 8 , 14 (Erbfolge) und 15 (Abfindung) der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rudolf-Diesel-Str. 10, 85235 Odelzhausen.