2014-09-03: Bestellt als Geschäftsführer: Hechler, Paul-Alexander, Dußlingen, *16.03.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hechler, Monika, kaufm. Angestellte, Dußlingen.
2016-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Burladingen. Neue Geschäftsanschrift: Wiesentalstraße 3, 72393 Burladingen.