2015-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung des § 10 a beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Leinz, Michael, Obersulm, *12.09.1989, einzelvertretungsberechtigt.
2016-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen.