2020-12-03: Nach Änderung des Namen weiterhin Einzelprokura: Wagner-Schweneker, Nora, Andernach, *29.09.1987.
2021-02-02: Prokura erloschen: Unger, Alois, Wassenach. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Drews, Eduard, Andernach, *01.08.1981.