2022-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2021 hat die Satzung neu gefasst. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kraus, Wolfgang, Holzblasinstrumentenmacher, Langenfeld; Leitner, Josef, Holzblasinstrumentenmachermeister, Neustadt/Aisch. Bestellt: Geschäftsführer: Kraus, Andreas, Bad Windsheim, *14.02.1983; Leitner, Jochen, Neustadt a. d. Aisch, *05.07.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt.