2006-08-02: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Götz, Wolfgang Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital), § 9 (Geschäftsführung) und § 14 (Bekanntmachung). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger..
2012-04-27: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 9 (Geschäftsführung)..
2021-04-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schmidt-Burda, Gerhard; Geschäftsführer: 3.
Nimir, Ulrike, *17.01.1967, Berlin