2005-11-16: Bestellt als Geschäftsführer: Leonhardt, Heinz, Beckingen, *02.09.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Leonhardt, Monika, Beckingen, *04.04.1949.
2016-08-30: Prokura erloschen: Schubert, Petra, Trier, *26.01.1970. Einzelprokura: Peter, Klaus Jürgen, Illingen, *22.10.1967. Änderung zur Geschäftsanschrift: Saarbrücker Straße 224, 66679 Losheim am See.
2017-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Wadern beschlossen. Einzelprokura: Schäfer, Reinhard, Losheim am See, *27.10.1954. Neuer Sitz: Wadern. Änderung zur Geschäftsanschrift: Kleinbahnstraße 20, 66687 Wadern.
2018-10-24: Prokura erloschen: Peter, Klaus Jürgen, Illingen, *22.10.1967.
2019-02-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Leonhardt, Heinz, Beckingen, *02.09.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Schubert, Werner, Trier, *13.02.1969; Schäfer, Markus, Beckingen, *14.03.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-01: Prokura erloschen: Schäfer, Reinhard, Losheim am See, *27.10.1954.