2005-10-18: Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff.1 und mit ihr die Änderung der Firma und in § 5 (Geschäftsführung) beschlossen. Neue Firma: Leto Tore GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Schaten, Hans-Hermann, Heek, *31.05.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Schaten, Hans-Hermann, Heek, *31.05.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Münstermann, Stephan, Rheine, *23.07.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-03: Bestellt zum Geschäftsführer: Schaten, Christoph, Heek, *27.07.1993, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.