2006-02-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Leusch, Jakob, Düsseldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Leusch, Thomas, Düsseldorf, *25.01.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Leusch, Thomas, Düsseldorf, *25.01.1970.
2006-07-06: Die Gesellschafterversammlung vom 12. Juni 2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 130.000,00 um EUR 1.000.000,00 auf EUR 1.130.000,00 beschlossen.
2021-06-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Leusch, Thomas, Düsseldorf, *25.01.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Jenner, Bernd, Krefeld, *17.04.1977; Miertz, Marcus, Wachtendonk, *26.02.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Leusch, Thomas, Düsseldorf, *25.01.1970.
2021-07-29: Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Leusch, Ulrich, Düsseldorf, *14.10.1973. Von Amts wegen gerötet: Leusch, Thomas, Düsseldorf, *25.01.1970.
2022-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Miertz, Marcus, Wachtendonk, *26.02.1972.
2022-03-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berson, René, Kleve, *21.06.1984.