2011-03-21: Neue Geschäftsanschrift: Rudolf-Diesel-Straße 10, 78467 Konstanz. Nicht mehr Geschäftsführer: Ley, Fridolin, Konstanz, *04.04.1924.
2018-03-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Ley, Johannes Adolf, Konstanz, *15.01.1928.
2019-10-28: Prokura erloschen: Renner, Bernhard Fridolin, Konstanz, *29.05.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Scheufele, Boris, Steißlingen, *12.02.1973.
2021-07-15: Bestellt als Geschäftsführer: Ley, Philipp Christoph, Konstanz, *07.03.1993, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.