2012-06-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Lindner, Bernd, Lenningen, *13.05.1962.
2013-01-21: Bestellt als Geschäftsführer: Austen, Marco, Lenningen, *25.04.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-21: Bestellt als Geschäftsführer: Austen, Ricki, Lenningen, *30.08.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.