2006-12-21: Lichtconcept Laser GmbH, Kassel (Kassel). Nicht mehr Geschäftsführer: Laser, Jens, Elektromeister, VelImar. Bestellt als Geschäftsführer: Mirco, Dietrich, Kassel, *15.12.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-10-23: Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2007 hat dieSitzverlegung von Kassel nach Lohfelden und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen.
2009-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Herwig, Dirk, Lohfelden, *16.11.1967.
2014-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz)und die Sitzverlegung nach Fuldabrück beschlossen. Geschäftsanschrift: Ederweg 8, 34277 Fuldabrück. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dietrich, Mirco, Helsa, *15.12.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-07: Geändert, nun: Geschäftsführer: Dietrich, Mirco, Helsa, *15.12.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Laser, Jens, Lohfelden, *23.02.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.