2008-06-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Erni, Marc Oliver Georg, Neckarsteinach, *16.03.1977; Karl-Huber, Marc Christopher, Schwäbisch Hall, *22.08.1980.
2010-01-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gerber, Norman, Leonberg, *21.02.1977.
2010-09-13: Geschäftsanschrift: Hegelstr. 16, 73230 Kirchheim unter Teck.
2012-03-19: Prokura erloschen: Karl-Huber, Marc Christopher, Schwäbisch Hall, *22.08.1980. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mayer, Kerstin, geb. Wollschläger, Gärtringen, *25.07.1971.
2012-10-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herrmann, André, Offenburg, *14.04.1984.
2013-04-02: Prokura erloschen: Erni, Marc Oliver Georg, Neckarsteinach, *16.03.1977.
2013-08-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lamers, Armin, Bad Rappenau, *03.01.1980.
2014-03-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heinz, Tatjana, Neuenstadt am Kocher, *17.12.1980.
2014-11-18: Prokura erloschen: Lamers, Armin, Bad Rappenau, *03.01.1980.
2015-07-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Simon, Jens, Ulm, *21.06.1983.
2015-10-02: Prokura erloschen: Heinz, Tatjana, Neuenstadt am Kocher, *17.12.1980. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mayer, Kerstin, geb. Wollschläger, Gärtringen, *25.07.1971.