2011-10-07: Bestellt als Geschäftsführer: Lienenkamp, Wilhelm, Iserlohn, *11.04.1937, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Krause, Iris, Iserlohn, *18.01.1964.
2016-04-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 15.03.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 135,40 auf EUR 25.700,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. 25.700,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Lienenkamp, Iris, Hagen, *18.01.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lienenkamp, Wilhelm, Iserlohn, *11.04.1937.