2010-03-03: Rennweg.Gemäß § 3 Abs.1 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Eisfelder Str.26, 98724 Neuhaus a. Rennweg. Bestellt: Geschäftsführerin: Worm, Rita, geb. Bollmann, Berlin, *29.03.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-07-18: Rennweg. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführerin: Worm-Horn, Rita, Berlin, *29.03.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-03: Rennweg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Horn, Lutz, Neuhaus a. Rennweg, *16.09.1958.
2020-01-07: Rennweg. Geändert, nun: Geschäftsführerin: Worm-Horn, Rita, Berlin, *29.03.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Horn, Lutz Michael, Berlin, *16.09.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Worm, Robert, Jena, *30.07.1981.