2006-06-12: Bestellt als Geschäftsführer: Reiter, Jürgen, Offenbach am Main, *19.03.1964.
2015-10-09: Geschäftsanschrift: Hertzweg 4, 63071 Offenbach am Main.
2021-02-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Kotovsky, Irwin, Pittsburgh, USA, *10.07.1930.
2021-03-25: Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2020 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.