2008-10-01: LipiTec Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterbreizbach (Unterbreizbach). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Tischendorf, Dieter, Hilders, *23.04.1953. Bestellt: Geschäftsführer: Tischendorf, Andreas, Hilders, *05.07.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-10-27: Gemäß § 3 Abs.1 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Gewerbegebiet an der B 84, 36404 Unterbreizbach OT Sünna. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tischendorf, Andreas, Hilders, *05.07.1987. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Tischendorf, Dieter, Hilders, *23.04.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-08-31: Bestellt: Geschäftsführer: Tillieux, Jacky, Tann / Rhön, *26.10.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-09-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Tischendorf, Dieter, Hilders, *23.04.1953.
2016-06-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tillieux, Jacky, Tann / Rhön, *26.10.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Tischendorf, Dieter, Hilders, *23.04.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.