2013-05-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr.med. Meyerhoff, Carsten, Langenau, *06.11.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Meyerhoff, Christian, Kehl, *31.10.1964; Meyerhoff, Eike Joachim, Gerbrunn, *03.02.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-11: Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Gesellschafterversammlung) und in § 6 (Geschäftsführer) beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2013-10-15: Prokura erloschen: Liegener, Peter Gerd, Hannover, *25.07.1945.
2020-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Meyerhoff, Christian, Kehl, *31.10.1964. Einzelprokura: Schede, Andrea, Norwich NR4 6 SH, Vereinigtes Königreich, *29.10.1960.