2011-02-17: Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziff. 1 und 2- und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 175.000,- EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 200.000,00 EUR.
2012-01-02: Geschäftsführer: Böttcher, Joachim, Kaufmann, Hochheim, *15.12.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-10-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Rix, Thorsten, Coesfeld, *23.03.1980.
2015-10-27: Bestellt zum Geschäftsführer: Rohde, Wolfgang, Mainz, *28.04.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Böttcher, Joachim, Kaufmann, Hochheim, *15.12.1961.
2018-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Ahaus beschlossen. Ahaus. Geschäftsanschrift: Stadtwall 3a, 48683 Ahaus.
2018-12-05: Bestellt zum Geschäftsführer: Waldmann, Ulrich, Ahaus, *03.10.1977; Zimmermann-Renkes, Hans Michael, Frankfurt, *13.09.1986, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-03: Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 , 5 (Gesellschafterversammlung), 6 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung), 9 (Dauer der Gesellschaft, Kündigung), 10 (Erbfolge), 11 (Abfindung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 80.000,00 EUR beschlossen. Stammkapital: 280.000,00 EUR.
2019-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3, § 5 und § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 70.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 350.000,00 EUR.
2020-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Rohde, Wolfgang, Mainz, *28.04.1955.
2020-10-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Zimmermann-Renkes, Hans Michael, Frankfurt, *13.09.1986. Einzelprokura: Ender, Andrea, Ahaus, *07.11.1980.
2021-03-24: Prokura erloschen: Ender, Andrea, Ahaus, *07.11.1980. Durch Beschluss des Amtsgerichts Münster vom 16.03.2021 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.