2013-12-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Fuchs, Wolfgang, Maintal, *19.06.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Baum, Günter, Minden, *06.06.1952.
2015-03-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Baum, Günter, Minden, *06.06.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Baumann, Gerhard, Bad König, *21.10.1948.
2015-04-14: Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2015 mit Nachtrag vom 13.04.2015 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 3.062,18 EUR auf 770.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), sowie die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. Neue Firma: Living Fertighaus GmbH. Herstellung und Vertrieb von Fertighäusern und sonstigen Bauwerken in Fertigbauweise. Neues Stammkapital: 770.000,00 EUR.
2015-07-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Baumann, Gerhard, Bad König, *21.10.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Belschak, Michael, Köln, *19.12.1959; Hauser, Jürgen, Bingen, *10.03.1967.
2015-10-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rink, Stephan, Hof, *08.11.1979.
2017-02-22: Bestellt als Geschäftsführer: D ' Agostino, Marcus, Schlüchtern, *03.07.1972.
2018-02-26: Aus technischen Gründen nachträglich gelöscht Geschäftsführer: D ' Agostino, Marcus, Schlüchtern, *03.07.1972.
2018-02-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Belschak, Michael, Köln, *19.12.1959; D'Agostino, Marcus, Schlüchtern, *03.07.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Rink, Stephan, Hof, *08.11.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Rink, Stephan, Hof, *08.11.1979.
2018-06-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Rink, Stephan, Hof, *08.11.1979. Bestellt als Geschäftsführer: Belschak, Michael, Köln, *19.12.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-27: Bestellt als Geschäftsführer: Hofmann, Peter, Erbach, *15.03.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Belschak, Michael, Köln, *19.12.1959.
2019-04-18: Bestellt als Geschäftsführer: Garke, Christian, Marquartstein, *17.04.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-30: Der mit der Bien-Zenker GmbH (vormals BIEN-HAUS AG, Amtsgericht Hanau HRB 90591; vormals Bien-Zenker AG, Amtsgericht Hanau HRB 94885) mit Sitz in Schlüchtern (Amtsgericht Hanau HRB 94902) am 30.03.2021 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 hat der Änderung zugestimmt.