2009-04-27: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.03.2009. Geschäftsanschrift: Deisterstr. 68, 30449 Hannover. Gegenstand: der Fachhandel mit Haushaltswaren, Haushaltsgeräten, Schmuck und Geschenkartikel aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Wu, Hui, Neu-Isenburg, *13.10.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-12-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Wu, Hui, Neu-Isenburg, *13.10.1981. Bestellt als Geschäftsführer: Li, Xiaolu, Hannover, *18.10.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-02: 85.000,00 EUR. Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und -anteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 60.000,00 EUR auf 85.000,00 EUR beschlossen. Neu eingefügt wurde § 6 (Verfügung über Geschäftsanteile) und § 7 (Beschlüsse der Gesellschafter). Aus § 6 (Bekanntmachungen) wurde § 8, aus § 7 (Gründungskosten) wurde § 9.
2013-03-05: Neue Geschäftsanschrift: Theaterstr. 13, 30159 Hannover.
2021-03-11: Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Laatzen beschlossen. Sitz verlegt, nun: Laatzen. Neue Geschäftsanschrift: Mannheimer Straße 13, 30880 Laatzen. Nicht mehr Geschäftsführer: Li, Xiaolu, Hannover, *18.10.1983. Bestellt als Geschäftsführer: Zhu, Xiaolan, Hannover, *29.01.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-04: Bestellt als Geschäftsführer: Li, Xiaolu, Hannover, *18.10.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.