2006-04-28: Firma: EuV Immobilien Sachsen GmbH Gegenstand: Ferner: Zweck ist weiterhin der Betrieb einer Anzeigenagentur. Geschäftsführer:; Jeissing, Nicolas, *29.10.1961, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.10.2005 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst..
2008-01-23: Geschäftsführer:; 3. Rischke, Stefan, *29.06.1966, Dresden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.11.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 10 (Verfügungen über Geschäftsanteile), 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 15 (Abfindung)..
2012-04-20: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Schröder, Rackham Felix; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Jeissing, Nicolas; Geschäftsführer:; 4. Oberländer, Ralf, *02.04.1977, Weimar; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2012-04-26: Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Der Nachname lautet richtig:; Geschäftsführer:; Oberänder, Ralf, *02.04.1977, Weimar; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2012-11-14: Prokura: 1. Schilling, Gerda, *25.06.1953, Berlin; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2016-12-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rischke, Stefan; Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich Wohnort: Geschäftsführer: Oberänder, Ralf, *02.04.1977, Leipzig; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-07-04: Prokura: 4.
Nescholta, Cornelia, *28.03.1984, Dresden; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; 5.
Wittig, Michael, *24.01.1976, Dresden; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-10-31: Sitz / Zweigniederlassung: Leipzig; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Leipzig verlegt (Amtsgericht Leipzig, HRB 35463).