2011-11-18: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Burgstraße 27, 10178 Berlin Geschäftsführer:; 2. Fandrych, Stephan, *29.06.1965, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2012-01-06: Stamm- bzw. Grundkapital: 85.000 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.08.2011 ist das Stammkapital um 55.000 EUR auf 85.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag abgeändert in §§ 4 (Stammkapital), 8 (Gesellschafterversammlung), 9 (Stimmrecht), 10 (Gewinnverteilung)..
2012-04-24: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.01.2012 ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert in §§ 6 (Geschäftsführungsbefugnis - ersatzlos gestrichen), 9 (Beschlussfassung)..
2015-02-11: Geschäftsführer: 3.
Nagel, Nadine, *20.10.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2020-07-21: Stamm- bzw. Grundkapital: 48.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.03.2019 ist das Stammkapital um 37.000,00 EUR auf 48.000,00 EUR herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 .