2019-07-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.06.2019. Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 7, 71229 Leonberg. Gegenstand: Betriebswirtschaftliche Beratung für digitale Transformation. Stammkapital: 500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Gutt, Ralf Michael, Leonberg, *27.06.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 50.000,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: Valyou Consulting GmbH. Gegenstand geändert; nun: die betriebswirtschaftliche Beratung sowie Beratung zur Digitalisierung. Stammkapital nun: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gutt, Ralf Michael, Leonberg, *27.06.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Korkmaz, Silvia, geb. Warchol, Leonberg, *20.08.1983; Korkmaz, Canan, geb. Gökduman, Filderstadt, *18.08.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-23: Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: 2K Consulting GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Korkmaz, Silvia, geb. Warchol, Leonberg, *20.08.1983; Korkmaz, Canan, geb. Gökduman, Filderstadt, *18.08.1989. Bestellt als Geschäftsführer: Korkmaz, Taylan, Filderstadt, *02.08.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-28: Bestellt als Geschäftsführer: Korkmaz, Cem, Stuttgart, *29.08.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-01: Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Stuttgart. Änderung der Geschäftsanschrift: Immenhofer Straße 21, 70180 Stuttgart.
2020-07-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Korkmaz, Cem, Stuttgart, *29.08.1983.
2020-11-23: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Filderstadt. Änderung der Geschäftsanschrift: Ruiter Straße 14, 70794 Filderstadt. Nicht mehr Geschäftsführer: Korkmaz, Taylan, Filderstadt, *02.08.1981. Bestellt als Geschäftsführer: Korkmaz, Silvia, Stuttgart, *20.08.1983; Korkmaz, Canan, geb. Gökduman, Filderstadt, *18.08.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.