2015-02-20: Bestellt als Geschäftsführer: Ebeler, Sebastian, Herford, *31.10.1984.
2016-09-08: Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes unter vollständiger Neufassung im übrigen beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Insbesondere die Übernahme der Rechtsstellung als persönlich haftende Gesellschafterin der Firma Lopez-Infantes Baumaschinenen GmbH & Co. KG, deren Gegenstand der Handel mit Baumaschinen sowie deren Wartung und Reparatur ist.
2019-04-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Ebeler, Sebastian, Herford, *31.10.1984. Nach Berichtigung der Schreibweise des Nachnamens und Änderung des Wohnsitzes. Geschäftsführer: Lopez Infantes, Manuel, Herford, *19.12.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Lopez Infantes, Manuel, Herford, *19.12.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Andert, Pascal, Herford, *21.06.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Berg-Andert, Melanie, Herford, *01.08.1968.