2014-01-08: Bestellt als Geschäftsführer: Hoffmann, Andreas, Feuchtwangen, *14.03.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Lorenz jun., Drehermeister, Kreßberg. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hoffmann, Christina, Feuchtwangen, *30.12.1980.
2014-03-07: Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Präzisionsteilen für die Industrie.