2014-12-19: Bestellt als Geschäftsführer: Klaholz, Torsten, Brilon, *23.01.1981; Klaholz, Dominik, Brilon, *20.10.1988; Klaholz, Sebastian, Brilon, *21.04.1978, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Klaholz, Sebastian, Brilon, *21.04.1978. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Klaholz, Dominik, Brilon, *20.10.1988; Klaholz, Torsten, Brilon, *23.01.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Klaholz, Lorenz, Brilon, *15.06.1951.