2008-11-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.11.2008. Geschäftsanschrift: Osterbaum 7, 21079 Hamburg. Gegenstand: der Betrieb von Gastronomieeinrichtungen aller Art sowie Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Dieser ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Meister, Yvonne, Hamburg, *17.03.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-11: Ausgeschieden Geschäftsführer: Meister, Yvonne, Hamburg, *17.03.1984. Bestellt Geschäftsführer: Lorenzen, Arwed, Hamburg, *05.02.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-06-14: Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1. Satz 1 (Firma) und 2. (Gegenstand) beschlossen. Neue Firma: Lorenzen Medizingesellschaft mbH. die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen für Unternehmen, öffentliche Träger, Hilfsorganisationen und Rettungsdienste sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige Tätigkeiten aller Art.