2015-04-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.01.2015. Geschäftsanschrift: Wannenäckerstraße 61, 74078 Heilbronn . Gegenstand: Die industrielle Herstellung von und der Handel mit Markisen, Wintergartenbeschattungen und ähnlichen Sonnenschutzeinrichtungen aller Art nebst komplettem Zubehör für gewerbliche und private Verwender im In- und Ausland einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen, insbesondere Montage, Service und Reparaturleistungen, wobei die Gesellschaft nicht handwerklich tätig wird. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Zwissler, Ulrich Julius Max, Gerstetten, *05.12.1938, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-10: Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 25.100,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 25.100,00 EUR.
2017-06-26: Bestellt als Geschäftsführer: Lorch, Marc Wilhelm, Stuttgart, *12.06.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Zwissler, Ulrich Julius Max, Gerstetten, *05.12.1938.
2018-07-23: Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Bernd Fritz, Öhringen, *06.08.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-08: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Neubauer, Ulrike, Eschelbronn, *24.02.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lorch, Marc Wilhelm, Stuttgart, *12.06.1969.
2022-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Bernd Fritz, Öhringen, *06.08.1965.
2022-03-16: Bestellt als Geschäftsführer: Zanker, Daniel, Auenwald, *23.04.1968; Zanker, Oliver, Aspach, *23.04.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Neubauer, Ulrike, Eschelbronn, *24.02.1969.