2009-03-17: Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Aachener Str. 256, 40223 Düsseldorf. Persönlich haftender Gesellschafter: Bölte, Wolfgang Friedrich, Kaarst, *26.01.1947; Limpach, Lothar, Düsseldorf, *04.08.1954. Der Sitz ist von Kaarst (bisher Amtsgericht Neuss, HRA 5355) nach Düsseldorf verlegt.
2011-01-18: Nicht mehr offene Handelsgesellschaft, nunmehr: Einzelkaufmann. Firma geändert: Lothar Limpach Dienstleistungen e.K. Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Bölte, Wolfgang Friedrich, Kaarst, *26.01.1947. Nunmehr Inhaber: Limpach, Lothar, Düsseldorf, *04.08.1954. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2018-11-12: Nach Firmenänderung: Neue Firma: Lothar Limpach e.K. Änderung zur Geschäftsanschrift: Ulenbergstraße 117, 40225 Düsseldorf.