2007-07-02: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Rothstein, Wiebke, Hildesheim, *06.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-10-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Vogel, Robert, Ingenieur, Hannover. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rothstein, Marc, Hildesheim, *18.03.1970.