2007-09-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 18.07.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 13.435,41 auf EUR 39.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital/Stammeinlagen) zu ändern. 39.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Böing, Hendrik, Borken, *20.06.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsregelung Geschäftsführer: Mensing, Ludger, Vreden, *30.09.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-12-02: Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 13.000,00 EUR beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Schultenallee 17, 46354 Südlohn. 52.000,00 EUR.
2019-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Böing, Hendrik, Borken, *20.06.1977.