2007-06-01: Bestellt als Geschäftsführer: Rittinghaus-Ludwig, Andrea, Iserlohn, *18.07.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ludwig, Thomas, Iserlohn, *08.06.1966.
2009-12-11: Bestellt als Geschäftsführer: Ludwig, Thomas, Iserlohn, *08.06.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rittinghaus-Ludwig, Andrea, Iserlohn, *18.07.1961.