2007-07-11: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§52 GmbHG)..
2007-11-08: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Lauter, Jost; Geschäftsführer:; 2. Schuffenhauer, Jens, *06.04.1969, Bad Vilbel Prokura: 1. Bartsch, Thomas, *21.08.1957, Berlin; Einzelprokura.
2008-03-10: Gegenstand: Das Betreiben von Service- und Call Centern, insbesondere die Zurverfügungstellung von Informationen sowie die Übernahme von Reservierungs-, Direktvertriebs-, Kundenbindungs- und Direktmarketingaktivitäten für die Transport-, Logistik- und Tourismusbranche. Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Schuffenhauer, Jens Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.03.2008 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst..
2009-12-16: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218) vom 04./09.12.2009, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 04.12.2009 zugestimmt hat..
2010-03-29: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Rudower Chaussee 12, 12489 Berlin Geschäftsführer:; 3. Thümecke, Birgit, *15.05.1965, Tokai/Südafrika.
2010-04-29: Stamm- bzw. Grundkapital: 510.000 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2010 ist das Stammkapital auf 510.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital)..
2010-07-13: Prokura: Änderung zu Nr. 1:; Bartsch, Thomas; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2011-03-02: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Bartsch, Thomas; 2. Dannenberg, Rayk, *29.05.1970, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2012-02-14: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Thümecke, Birgit.
2012-05-03: Prokura: Änderung zu Nr. 2:; hinsichgtlich der Vertretungsbefugnis; Dannenberg, Rayk; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 3. Hammacher, Ingo, *29.04.1968, Hamm; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2013-03-06: Gegenstand: Betreiben von Service- und Call Centern sowie e-Business-Dienstleistungen, insbesondere Zurverfügungstellung von Informationen sowie Übernahme von Reservierungs-, Direktvertriebs-, Kundenbindungs- und Direktmarketingaktivitäten für die Transport-, Logistik- und Tourismusbranche Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Schuffenhauer, Jens Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2013 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst..
2013-04-17: ; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Schuffenhauer, Jens; Geschäftsführer:; 4. Mosch, Erik, *27.04.1970, Königstein/Ts..
2013-11-21: Rechtsverhaeltnis: Der mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 15.11.2013 geändert in Ziffer 2 (Verlustübernahme). Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung durch Beschluss vom 15.11.2013 zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat der Änderung durch Beschluss vom 14.11.2013 zugestimmt. Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 15.11.2013 mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 6218), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 15.11.2013 und die Gesellschafterversammlung der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch Beschluss vom 14.11.2013 zugestimmt haben.
2014-02-10: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Dannenberg, Rayk
2014-07-25: Prokura: 4.
Vögtlin, Tobias, *26.04.1981, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2014-08-22: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Hammacher, Ingo
2014-10-27: Prokura: 5.
Kaim-Schoby, Michaela, *02.03.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2015-08-19: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Mariendorfer Damm 1 - 3, 12099 Berlin
2017-05-17: Prokura: 6.
Widera, Ulf, *14.12.1970, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-06-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Mosch, Erik; Geschäftsführer: 5.
Vögtlin, Tobias, *26.04.1981, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Vögtlin, Tobias
2018-07-03: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Kaim-Schoby, Michaela; 7.
Tesar, Roman, *30.06.1965, Brünn/Tschechische Republik; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2019-04-12: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Widera, Ulf
2020-09-08: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 7. Tesar, Roman; 8.
Dobschal, Robert, *22.08.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen