2016-01-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Silberhorn, Angelika, geb. Piendl, Regensburg, *25.01.1961; Silberhorn, Konrad, Regensburg, *07.10.1946. Bestellt: Geschäftsführer: Köpl, Georg, Regensburg, *06.03.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-04: Bestellt: Geschäftsführer: Rollinger, Leopold Valentin, Regensburg, *27.09.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-14: Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2016 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Hotel Luis GmbH.