2005-07-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Lukait, Günter. Bestellt als Geschäftsführer: Deiters, Jan, Köln, *29.04.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-04-13: Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Köln beschlossen
2007-05-29: Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Bergisch Gladbach beschlossen.
2012-01-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: An der Zinkhütte 5, 51469 Bergisch Gladbach.
2016-04-20: Änderung zur Geschäftsanschrift: Odenthaler Straße 229, 51467 Bergisch Gladbach. Nach Änderung des Wohnortes: Geschäftsführer: Deiters, Jan, Bergisch Gladbach, *29.04.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.