2007-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Kalow, Norbert, Bad Schwalbach, * 20.12.1943. Bestellt als Geschäftsführerin: Lambert, Birgit, Bad Schwalbach, *09.07.1962; Dr. Schreiber, Ramona, Eltville am Rhein, *20.10.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Veräußerung- und Vererbung von Geschäftsanteilen), § 6 (Geschäftsführung), § 11 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2007-09-26: Nicht mehr Geschäftsführerin: Lambert, Birgit, Bad Schwalbach, *09.07.1962.
2017-05-11: Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Liquidatorin: Dr. Schreiber, Ramona, Eltville am Rhein, *20.10.1964, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2018-12-18: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Am Klingenweg 17, 65396 Walluf. Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.