2005-05-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Hans-Georg, Kaufmann, Schwelm.
2006-04-06: Bestellt als Geschäftsführer: Stietenroth, Tilo, Wuppertal, *07.10.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Lunau, Egon, Kraftfahrzeugmechanikermeister, Wuppertal.
2007-07-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Stietenroth, Tilo, Wuppertal, *07.10.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Stietenroth, Angelika, geb. Valis, Wuppertal, *11.09.1949, einzelvertretungsberechtigt.
2007-10-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Stietenroth, Angelika, geb. Valis, Wuppertal, *11.09.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Hilbrich, Stefan, Sprockhövel, *07.02.1954, einzelvertretungsberechtigt.
2019-07-23: Geschäftsanschrift: Uellendahler Str. 468, 42109 Wuppertal. Bestellt als Geschäftsführer: Hilbrich, Lars, Sprockhövel, *10.08.1981, einzelvertretungsberechtigt.