2011-07-04: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2011. Geschäftsanschrift: Hauptstraße 22, 70563 Stuttgart. Gegenstand: Betrieb von Gastronomie- und anderen Dienstleistungsbetrieben und die Unternehmensberatung in diesem Bereich, sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere Gastronomieprodukten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Halfinger, Michael, Stuttgart, *21.05.1980; Winkler, Markus, Ditzingen, *08.07.1977, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ballier, Dietmar, Ditzingen, *24.10.1962.
2018-04-24: Änderung der Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Straße 2, 70563 Stuttgart. Bestellt als Geschäftsführer: Cinar, Hüseyin, Ostfildern, *13.01.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Halfinger, Michael, Stuttgart, *21.05.1980; Winkler, Markus, Ditzingen, *08.07.1977.