2020-04-07: Firma: Lunchgut GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Genthiner Straße 41, 10785 Berlin; Gegenstand: Der Betrieb von Kantinen, Restaurants sowie Catering, Veranstaltung und Organisation von Events. Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1.
Arite, Elina, *07.09.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 20.02.2020
2020-08-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Arite, Elina; Geschäftsführer: 2.
Lang, David, *07.05.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-04-16: Geschäftsführer: 3.
Lang, Elisabeth, *24.06.1983, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-08-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Lang, Elisabeth; Geschäftsführer: 4.
Kokoiachuk, Vladyslav, *27.03.1999, Chernivtis/Ukraine; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen