2018-08-31: Personenbezogene Daten ergänzt bei Geschäftsführer: Weiß, Heiko, Marxzell, *26.02.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lupfer, Hansjörg, Gengenbach, *26.04.1963.
2021-02-17: Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Heizmann, Sebastian Jochen Wolfgang, Offenburg, *24.07.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.