2014-10-21: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.10.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Marx, Linn, *17.02.1981, Lutterbek; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten. Änderung Geschäftsführer: Marx, Wolfgang; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Änderung Geschäftsführerin: Marx, Hildegard, geb. Göttke-Krogmann; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2022-06-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Marx, Wolfgang
2022-06-09: Der mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts "Gründstücksgemeinschaft Lutterbeker" bestehende Unternehmensvertrag ist durch Vereinbarung vom 28.12.2017 mit Wirkung zum 01.01.2018 aufgehoben.